NUIN LACHETA ROBERTO
Informe ejecutivo de NUIN LACHETA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NUIN LACHETA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R&J BUILDING SL | Administrador Solidario | 26/04/2022 | |
VICARLI RECICLING SL | Apoderado | 13/07/2020 | |
TIMBER PALET SL | Administrador Solidario | 23/11/2018 | |
CICLA MANUFACTURING SL | Apoderado | 22/05/2018 | |
NUIN PATRIMONIAL SL | Apoderado | 27/04/2018 | |
R&J OUTSOURCING SL | Administrador Solidario | 22/04/2013 | |
VICARLI RECICLING SL | Consejero | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE NUIN LACHETA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUIN LACHETA ROBERTO
Empresa: R&J BUILDING SL
Administrador Solidario
- Nuin Lacheta Jose Javier
- Nuin Lacheta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 11, S 8, H NA 41181, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-31
Empresa: VICARLI RECICLING SL
Apoderado
- Nuin Lacheta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 91, S 8, H NA 25097, I/A 29 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-31
Empresa: TIMBER PALET SL
Administrador Solidario
- Nuin Lacheta Jose Javier
- Nuin Lacheta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 118, S 8, H NA 38247, I/A 1 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-31
Empresa: CICLA MANUFACTURING SL
Apoderado
- Nuin Lacheta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 169, S 8, H NA 35611, I/A 3 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-31
Empresa: NUIN PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Nuin Lacheta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 171, S 8, H NA 19905, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-31
Empresa: R&J OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Nuin Lacheta Jose Javier
- Nuin Lacheta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 44, S 8, H NA 33064, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-31
Empresa: VICARLI RECICLING SL
Consejero
- Arbizu Murillo Angel
- Nuin Lacheta Roberto
- NUIN PATRIMONIAL SL
- VICARLI SA
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 52, S 8, H NA 25097, I/A 12 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-31
Información de NUIN LACHETA ROBERTO
Mostramos los datos de NUIN LACHETA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUIN LACHETA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos