NUEZ RUBIO NATALIA
Informe ejecutivo de NUEZ RUBIO NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUEZ RUBIO NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERTIA CHIC SL | Administrador Solidario | 08/03/2017 | |
INVERTIA BUSINESS BROKERS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE NUEZ RUBIO NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUEZ RUBIO NATALIA
Empresa: BUENA VIDA&FRIENDS SL
Liquidador
- Nuez Rubio Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46347 , F 5, S 8, H B 517106, I/A 2 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: BUENA VIDA&FRIENDS SL
Administrador Unico
- Nuez Rubio Natalia
Liquidador
- Nuez Rubio Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46347 , F 5, S 8, H B 517106, I/A 2 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: BUENA VIDA&FRIENDS SL
Administrador Unico
- Nuez Rubio Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46347 , F 5, S 8, H B 517106, I/A 1 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: INVERTIA CHIC SL
Administrador Solidario
- Nuez Rubio Jairo
- Nuez Rubio Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45811 , F 40, S 8, H B 499833, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Empresa: INVERTIA BUSINESS BROKERS ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Nuez Rubio Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37902 , F 185, S 8, H B 317479, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Información de NUEZ RUBIO NATALIA
Mostramos los datos de NUEZ RUBIO NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUEZ RUBIO NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos