NUCHE OTERO MARIA
Informe ejecutivo de NUCHE OTERO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUCHE OTERO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO M.P. SA | Consejero | 10/02/2016 | 12/06/2017 |
AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS SA | Consejero | 31/07/2015 | 11/10/2016 |
VINCULACIONES DE NUCHE OTERO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUCHE OTERO MARIA
Consejero
- Nuche Otero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35397 , F 15, S 8, H M 52248, I/A 268 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Consejero
- Nuche Otero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32567 , F 194, S 8, H M 78944, I/A 187 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Consejero
- Nuche Otero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24587 , F 206, S 8, H M 52248, I/A 249 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Consejero
- Muelas Garcia Pablo
- Nuche Otero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32567 , F 178, S 8, H M 78944, I/A 180 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Información de NUCHE OTERO MARIA
Mostramos los datos de NUCHE OTERO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUCHE OTERO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos