NUALART REBERTE JAIME
Informe ejecutivo de NUALART REBERTE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUALART REBERTE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUALART CASADEVALL SL | Administrador Unico | 14/10/2015 | |
NUALART CASADEVALL SL | Apoderado Solidario | 30/07/2013 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLA GANADERAS NUALART SL | Apoderado | 12/06/2012 |
VINCULACIONES DE NUALART REBERTE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUALART REBERTE JAIME
Empresa: NUALART CASADEVALL SL
Administrador Unico
- Nualart Reberte Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34264 , F 6, S 8, H B 241078, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Empresa: VALLOPARDA SA
Consejero Delegado
- Nualart Reberte Jaime
Consejero
- Nualart Casadevall Jaime
- Nualart Casadevall Jose
- Nualart Reberte Jaime
Presidente
- Nualart Reberte Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 150, S 8, H B 53726, I/A 22 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Empresa: NUALART CASADEVALL SL
Apoderado Solidario
- Nualart Reberte Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34264 , F 6, S 8, H B 241078, I/A 3 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Apoderado
- Nualart Reberte Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26909 , F 77, S 8, H B 109836, I/A 5 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Información de NUALART REBERTE JAIME
Mostramos los datos de NUALART REBERTE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUALART REBERTE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos