NOZAL CATELA LUIS
Informe ejecutivo de NOZAL CATELA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOZAL CATELA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEVF 2 ATALAYUELA SL | Apoderado | 27/10/2022 | |
HGIT SPANISH HOLDCO SL | Apoderado | 21/01/2022 |
VINCULACIONES DE NOZAL CATELA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOZAL CATELA LUIS
Empresa: HEVF 2 ATALAYUELA SL
Apoderado
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Nozal Catela Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42247 , F 105, S 8, H M 747932, I/A 8 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: EAGLEFALL SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Nozal Catela Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42247 , F 104, S 8, H M 747932, I/A 6 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: BARKSDALE SPAIN SL
Apoderado
- Gelado Crespo Vanessa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Nozal Catela Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40281 , F 134, S 8, H M 715645, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: EAGLEFALL SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Nozal Catela Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42247 , F 103, S 8, H M 747932, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Información de NOZAL CATELA LUIS
Mostramos los datos de NOZAL CATELA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOZAL CATELA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos