NOYA LIÑARES MANUEL
Informe ejecutivo de NOYA LIÑARES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOYA LIÑARES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIADORES DE SEGUROS CLICK SL | Socio Unico | 22/08/2014 | |
MEDIADORES DE SEGUROS CLICK SL | Administrador Unico | 22/08/2014 | |
COSMOBROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario | 11/02/2014 | |
COSMOBROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 11/02/2014 | |
ASICOLAR SL | Administrador Solidario | 27/09/2010 |
VINCULACIONES DE NOYA LIÑARES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOYA LIÑARES MANUEL
Empresa: SERPUBLIGES SL
Administrador Solidario
- Ferreiro Vila Carlos
- Noya Liñares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 41, S 8, H SC 28344, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-15
Empresa: ESPANOR SIGLO XXI AIE
Representante
- Alarcon Fernandez Rafael
- Noya Liñares Manuel
- Salinas Cazorla Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32825 , F 82, S 8, H M 590887, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: MEDIADORES DE SEGUROS CLICK SL
Administrador Unico
- Noya Liñares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 231 , F 75, S 8, H SC 47342, I/A 1 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-15
Empresa: MEDIADORES DE SEGUROS CLICK SL
Socio Único
- Noya Liñares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 231 , F 75, S 8, H SC 47342, I/A 1 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-15
Consejero
- Noya Liñares Manuel
Secretario
- Noya Liñares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42282 , F 20, S 8, H B 406612, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-08
Empresa: ASICOLAR SL
Administrador Solidario
- Ferreiro Vila Carlos
- Noya Liñares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104 , F 92, S 8, H SC 45178, I/A 1 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-15
Información de NOYA LIÑARES MANUEL
Mostramos los datos de NOYA LIÑARES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOYA LIÑARES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos