NOVOA TOLEDANO DAVID
Informe ejecutivo de NOVOA TOLEDANO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOVOA TOLEDANO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEO SERVICIOS SA | Apoderado | 12/08/2024 | |
SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA | Apoderado Solidario | 13/05/2022 | |
SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA | Apoderado | 26/04/2022 | |
SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA | Apoderado | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE NOVOA TOLEDANO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVOA TOLEDANO DAVID
Empresa: SERVEO SERVICIOS SA
Apoderado
- Aguilera Bañon Marta
- Aguilera Bañon Marta
- Alvarez Luque Francisco Luis
- Bernardino Caro Francisco
- Bernardino Caro Francisco
- Camara Fontanet Jose
- Camara Fontanet Jose
- Carrasco Robledo Vanesa
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Chaves Alvarez Miguel
- Chaves Alvarez Miguel
- Curto Perales Cristian
- De Francisco Pelaez Manuel
- De Francisco Pelaez Manuel
- Delgado Martinez Paula
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gimenez Moreno Rafael
- Gomez Trinidad Eduardo
- Gomis Vidal Ramon
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Lopez De La Torre Francisco
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Martin Alcala Marta
- Martinez Martinez Antonio
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Novella Mayorga Alejandro
- Novoa Toledano David
- Piernas Arranz David
- Ponz Gonzalez Guillermo
- Prieto Campos Miguel
- Prieto Campos Miguel
- Romero Pintado Maria
- Ruiz Arranz Miguel Angel
- Sanchez Alonso Carlos
- Sanmartin Camacho Manuel
- Sureda Soley Eduard
- Tabares Rodriguez Miguel Angel
- Urquia Grande Salvador
- Urquia Grande Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 36972, I/A 521 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arias De Luxan Javier Angel
- Caballero Castillejo Francisco
- Caballero Castillejo Francisco
- Cañete Martin Margarita
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Fernandez Perez Maria
- Gimenez Moreno Rafael
- Gimenez Moreno Rafael
- Gonzalez Berzal Ismael
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Lopez-andujar Montero Isabel
- Lopez-andujar Montero Isabel
- Mejuto Pita Andrea
- Novella Mayorga Alejandro
- Novella Mayorga Alejandro
- Novoa Toledano David
- Novoa Toledano David
- Nuño Blanco Esther
- Piernas Arranz David
- Piernas Arranz David
- Suero Marcos Lourdes
- Sureda Soley Eduard
- Sureda Soley Eduard
- Velasco Gisbert Pablo
- Velasco Gisbert Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37349 , F 214, S 8, H M 68373, I/A 310 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Apoderado Solidario
- Bueno Muñoz Rafael
- Caballero Castillejo Francisco
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Chicharro Hernandez Patricia
- Corcoles Martinez Mario
- De Castro Torres Pablo Fernandez
- Gimenez Moreno Rafael
- Guede Mosquera Luis
- Lahora Cruz Jorge Agustin
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Manso Pajarron Andoni
- Moreno Burillo Israel
- Nombela Martin Javier
- Novella Mayorga Alejandro
- Novoa Toledano David
- Pavon Bautista Rafael
- Pescador Gonzalez Manuel
- Sureda Soley Eduard
- Uzal Gaitan Juan Carlos
- Villegas Santos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37349 , F 196, S 8, H M 68373, I/A 287 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: SACYR FACILITIES SA
Apoderado Solidario
- Bueno Muñoz Rafael
- Caballero Castillejo Francisco
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Corcoles Martinez Mario
- De Castro Torres Pablo Fernandez
- Gimenez Moreno Rafael
- Guede Mosquera Luis
- Lahora Cruz Jorge Agustin
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Manso Pajarron Andoni
- Nombela Martin Javier
- Novella Mayorga Alejandro
- Novoa Toledano David
- Pavon Bautista Rafael
- Pescador Gonzalez Manuel
- Sureda Soley Eduard
- Uzal Gaitan Juan Carlos
- Villegas Santos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40088 , F 192, S 8, H M 333502, I/A 167 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: SACYR FACILITIES SA
Apoderado
- Benavent Peiro Ana
- Bravo Herrero Antonio
- Bueno Muñoz Rafael
- Caballero Castillejo Francisco
- Cañete Martin Margarita
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Chicharro Hernandez Patricia
- Corcoles Martinez Mario
- Cuadra Cabañas Nuria
- De La Fuente De La Morena German
- Fernandez De Castro Torres Pablo
- Gimenez Moreno Rafael
- Gonzalez Berzal Ismael
- Guede Mosquera Luis
- Lahora Cruz Jorge Agustin
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Manso Pajarron Andoni
- Morin Arias Sandra
- Nombela Martin Javier
- Novella Mayorga Alejandro
- Novoa Toledano David
- Pavon Bautista Rafael
- Pescador Gonzalez Manuel
- Rodriguez Raulier Juan Luis
- Sureda Soley Eduard
- Uzal Gaitan Juan Carlos
- Villegas Santos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40088 , F 191, S 8, H M 333502, I/A 166 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Apoderado Solidario
- Benavent Peiro Ana
- Bravo Herrero Antonio
- Bueno Muñoz Rafael
- Caballero Castillejo Francisco
- Cañete Martin Margarita
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Chicharro Hernandez Patricia
- Corcoles Martinez Mario
- Cuadra Cabañas Nuria
- De Castro Torres Pablo Fernandez
- De La Fuente De La Morena German
- Gimenez Moreno Rafael
- Gonzalez Berzal Ismael
- Guede Mosquera Luis
- Jimenez Ortega Domingo
- Lahora Cruz Jorge Agustin
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Manso Pajarron Andoni
- Morin Arias Sandra
- Nombela Martin Javier
- Novella Mayorga Alejandro
- Novoa Toledano David
- Pavon Bautista Rafael
- Pescador Gonzalez Manuel
- Rodriguez Raulier Juan Luis
- Sureda Soley Eduard
- Uzal Gaitan Juan Carlos
- Villegas Santos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37349 , F 196, S 8, H M 68373, I/A 286 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: SACYR FACILITIES SA
Apoderado
- Casado Torrijos Gaudin
- Cerezo Villaverde Javier Jose
- Del Collado Caro Inmaculada
- Diaz Alcantarilla Gema
- Diaz Cortes Luis
- Gil Martin Yaiza Maria
- Lebron Novo Sonia
- Lizaga Vicente Francisco Javier
- Manso Pajarron Andoni
- Martin Pasadas David
- Morales Alonso Vanesa
- Novoa Toledano David
- Ocaña Fernandez Ana Maria
- Perez Mansilla Irene-lucia
- Sanchez Duran Maximo
- Sureda Soley Eduard
- Vazquez Perez Oscar Manuel
- Yurrita Mauffret Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34316 , F 88, S 8, H M 333502, I/A 135 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Información de NOVOA TOLEDANO DAVID
Mostramos los datos de NOVOA TOLEDANO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVOA TOLEDANO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos