NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO
Informe ejecutivo de NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2018 | |
GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT SA | Apoderado Solidario | 28/10/2013 | |
GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT SA | Consejero | 24/04/2013 | |
GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2009 |
VINCULACIONES DE NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO
Empresa: GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT SA
Consejero
- Novo Zaldivar Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 220, S 8, H M 15677, I/A 107 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: EXTERION MEDIA SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Merino Garrido Diego
- Novo Zaldivar Alejandro
- Pastor Diaz Adolfo
- Vergara Guitart Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 213, S 8, H M 15677, I/A 96 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: EXTERION MEDIA SPAIN SA
Consejero
- Novo Zaldivar Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 212, S 8, H M 15677, I/A 93 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Empresa: CBS OUTDOOR SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Alonso Salterain Antonio
- Gonzalez Ayala Pablo
- Novo Zaldivar Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 208, S 8, H M 15677, I/A 83 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: CBS OUTDOOR SPAIN SA
Consejero
- Alonso Salterain Antonio
- Novo Zaldivar Alejandro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 207, S 8, H M 15677, I/A 82 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: CBS OUTDOOR SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Salterain Antonio
- Balanzat Gongora Borja
- De Ocio Segovia Enrique
- Gonzalez Ayala Pablo
- Novo Zaldivar Alejandro
- Vergara Guitart Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 203, S 8, H M 15677, I/A 77 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-28
Empresa: CBS OUTDOOR SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alonso Salterain Antonio
- Gonzalez Ayala Pablo
- Novo Zaldivar Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 203, S 8, H M 15677, I/A 77 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-28
Información de NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO
Mostramos los datos de NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVO ZALDIVAR ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos