NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS RECRESA SA | Apoderado | 05/02/2021 | |
EUGASE INVERSIONES SL | Secretario | 02/02/2011 | 14/05/2014 |
EUGASE INVERSIONES SL | Consejero | 02/02/2011 | 14/05/2014 |
AUTOMATICOS PRAT SA | Apoderado | 10/02/2011 | 03/02/2014 |
MEDITERRANEA DE AZAR Y RECREATIVOS SL | REPR.143 RRM | 22/02/2013 | 22/02/2013 |
EUGASE INVERSIONES SL | Consejero Delegado | 02/02/2011 | |
AUTOMATICOS PRAT SA | Secretario | 02/02/2011 | |
AUTOMATICOS PRAT SA | Consejero | 02/02/2011 | |
AUTOMATICOS PRAT SA | Consejero Delegado | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO
Empresa: AUTOMATICOS RECRESA SA
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Apoderado
- Novo Trincado Jose Antonio
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 171, S 8, H B 56474, I/A 19 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-08
Empresa: EUGASE INVERSIONES SL
Consejero
- Aguilar Balcells Joaquin
- Gonzalez Espino Manuel
- Novo Trincado Jose Antonio
- Sola Maristany Albert
Presidente
Secretario
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 182, S 8, H B 241040, I/A 11 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: AUTOMATICOS PRAT SA
Apoderado
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 52, S 8, H B 100708, I/A 17 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Liquidador
REPR.143 RRM
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 173, S 8, H B 88779, I/A 20 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: AUTOMATICOS PRAT SA
Apoderado
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 51, S 8, H B 100708, I/A 14 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: AUTOMATICOS PRAT SA
Consejero Delegado
- Novo Trincado Jose Antonio
Consejero
- Aguilar Balcells Joaquim
- Novo Trincado Jose Antonio
- Sola Maristany Albert
Presidente
Secretario
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26170 , F 170, S 8, H B 100708, I/A 13 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: EUGASE INVERSIONES SL
Consejero
- Aguilar Balcells Joaquin
- Gonzalez Espino Manuel
- Novo Trincado Jose Antonio
- Sola Maristany Albert
Presidente
Secretario
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34252 , F 48, S 8, H B 241040, I/A 7 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: EUGASE INVERSIONES SL
Consejero Delegado
- Novo Trincado Jose Antonio
Consejero
- Aguilar Balcells Joaquin
- Gonzalez Espino Manuel
- Novo Trincado Jose Antonio
- Sola Maristany Albert
Presidente
Secretario
- Novo Trincado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34252 , F 48, S 8, H B 241040, I/A 7 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Información de NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVO TRINCADO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos