NOVO RIOS MANUEL DE JESUS
Informe ejecutivo de NOVO RIOS MANUEL DE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVO RIOS MANUEL DE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BPI SA | Apoderado | 21/01/2019 | |
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2010 | 21/10/2016 |
BANCO BPI SA | Apoderado Mancomunado | 21/02/2011 | |
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA | Apoderado | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE NOVO RIOS MANUEL DE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVO RIOS MANUEL DE JESUS
Empresa: BANCO BPI SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cabrera Martin Manuel
- Lopez Dorna Domingo
- Lopez Dorna Domingo
- Lopez Dorna Domingo
- Novo Rios Manuel De Jesus
- Sanchez Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 8432, F 90, S 3, H 89429, I/A 26 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA
Apoderado Mancomunado
- Novo Rios Manuel De Jesus
- Soldevila Manrique Enrique Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21061 , F 61, S 8, H M 373717, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: BANCO BPI SA
Apoderado Mancomunado
- Alcolea Azcona Cristina Esther
- Cabrera Martin Manuel
- Dias Da Cunha Berta
- Lopez Dorna Domingo
- Novo Rios Manuel De Jesus
- Romero Fernandez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 8432, F 86, S 3, H 89429, I/A 24 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28
Empresa: BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA
Apoderado
- Araujo Goncalo Xavier
- Baptista Ribeiro Daniel
- Cantista Adao Da Fonseca Rodrigo
- Castanheiros Santos Antonio Manuel
- Costa Ribeiro Fernando Jorge
- Cunha Cavalho Luis Pedro
- Henrique Cabral De Noronha E Menezes
- Henriques Sampaio Manuel Carlos
- Lopez Dorna Domingo
- Novo Rios Manuel De Jesus
- Reis Ferreira Carlos Manuel
- Silva Graca Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21061 , F 61, S 8, H M 373717, I/A 5 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Empresa: BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21061 , F 57, S 8, H M 373717, I/A 4 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Información de NOVO RIOS MANUEL DE JESUS
Mostramos los datos de NOVO RIOS MANUEL DE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVO RIOS MANUEL DE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos