NOVO RAMUDO RAQUEL
Informe ejecutivo de NOVO RAMUDO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVO RAMUDO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB PADEL SABADELL SL | Administrador Unico | 14/06/2021 | 28/06/2023 |
BAR RESTAURANTE DORE SL | Liquidador | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
BAR RESTAURANTE DORE SL | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 21/02/2014 |
VINCULACIONES DE NOVO RAMUDO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVO RAMUDO RAQUEL
Empresa: CLUB PADEL SABADELL SL
Administrador Unico
- Novo Ramudo Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45011 , F 41, S 8, H B 474195, I/A 2 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: BAR RESTAURANTE DORE SL
Liquidador
- Novo Ramudo Raquel
- Novo Ramudo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41694 , F 154, S 8, H B 393744, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-08
Empresa: BAR RESTAURANTE DORE SL
Administrador Solidario
- Novo Ramudo Raquel
- Novo Ramudo Roberto
Liquidador
- Novo Ramudo Raquel
- Novo Ramudo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41694 , F 154, S 8, H B 393744, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-08
Empresa: BAR RESTAURANTE DORE SL
Administrador Solidario
- Novo Ramudo Raquel
- Novo Ramudo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41694 , F 152, S 8, H B 393744, I/A 1 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-08
Información de NOVO RAMUDO RAQUEL
Mostramos los datos de NOVO RAMUDO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVO RAMUDO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos