NOVO GUTIERREZ ROBERTO
Informe ejecutivo de NOVO GUTIERREZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVO GUTIERREZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | MRO.COMS.CTR | 17/03/2014 | 30/07/2014 |
BANKIA PENSIONES EMPLEO FP | Miem.Com.Ctr | 18/11/2009 | 24/10/2012 |
VINCULACIONES DE NOVO GUTIERREZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVO GUTIERREZ ROBERTO
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Isabel Rodrigues Montagne
- Novo Gutierrez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 208, S 8, H B 346073, I/A 32 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Arana Arranz Aranzazu
- Isabel Rodrigues Montagne
- Novo Gutierrez Roberto
- Rodrigues Montagne Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 206, S 8, H B 346073, I/A 24 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Empresa: AHORROMADRID EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Novo Gutierrez Roberto
- Rodrigues Montagne Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 173, S 1, H 96, I/A 117 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Empresa: AHORROMADRID EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Novo Gutierrez Roberto
- Rodrigues Montagne Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22575 , F 223, S 1, H 96, I/A 94 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Información de NOVO GUTIERREZ ROBERTO
Mostramos los datos de NOVO GUTIERREZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVO GUTIERREZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos