NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFES NOVELL SA | Consejero | 06/03/2024 | |
CAFES NOVELL CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2023 | |
FAMBIAS2021 SL | Administrador Unico | 01/06/2021 | |
CAFES NOVELL SA | Consejero | 15/02/2019 | |
NOVELL IBERICA DE CAFES SL | Apoderado | 25/01/2016 | |
NEW ESPRESSO SL | Apoderado Solidario | 30/05/2014 | |
CAFES NOVELL SA | Consejero | 06/02/2014 | |
CAFES NOVELL SA | Consejero | 28/07/2009 |
VINCULACIONES DE NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES
Empresa: CAFES NOVELL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
- Novell Pujadas Ramon Jose
- Novell Vivo Ramon
- Pujadas Marti Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43432 , F 154, S 8, H B 86496, I/A 29 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-08
Empresa: CAFES NOVELL CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Inaudy Silva Gabriela Yamilet
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
- Novell Pujadas Ramon Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 216, S 8, H GC 61926, I/A 1 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-35
Empresa: FAMBIAS2021 SL
Administrador Unico
- Novell Pujadas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47845 , F 194, S 8, H B 564063, I/A 1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-08
Empresa: CAFES NOVELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
- Novell Pujadas Ramon Jose
- Novell Vivo Ramon
- Pujadas Marti Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43432 , F 153, S 8, H B 86496, I/A 26 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Empresa: NOVELL IBERICA DE CAFES SL
Apoderado
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32245 , F 181, S 8, H M 580425, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: NEW ESPRESSO SL
Apoderado Solidario
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32688 , F 216, S 8, H B 213852, I/A 2 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Empresa: CAFES NOVELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
- Novell Pujadas Ramon Jose
- Novell Vivo Ramon
- Pujadas Marti Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43432 , F 152, S 8, H B 86496, I/A 23 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Administrador Unico
- Novell Pujadas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 64, S 8, H B 177745, I/A 15 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Empresa: CAFES NOVELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
- Novell Pujadas Ramon Jose
- Novell Vivo Ramon
- Pujadas Marti Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25290 , F 168, S 8, H B 86496, I/A 19 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08
Empresa: CAFES NOVELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Novell Pujadas Josep
- Novell Pujadas Maria Dolores
- Novell Pujadas Ramon Jose
- Novell Vivo Ramon
- Pujadas Marti Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25290 , F 168, S 8, H B 86496, I/A 19 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08
Información de NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVELL PUJADAS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos