NOVAS BARROS JOSE
Informe ejecutivo de NOVAS BARROS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVAS BARROS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES HERMANOS NOVAS SL | Apoderado | 15/01/2010 |
VINCULACIONES DE NOVAS BARROS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVAS BARROS JOSE
Empresa: BREZO NR SL
Administrador Unico
- Novas Barros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357, L 4357, F 197, S 8, H PO 68120, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-36
Empresa: BREZO NR SL
Administrador Unico
- Novas Barros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357, L 4357, F 195, S 8, H PO 68120, I/A 1 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-36
Empresa: GRANITOS DO ALBA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Novas Barros Alfonso
- Novas Barros Jose
- Oya Vila Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015, L 2015, F 199, S 8, H PO 5635, I/A 9 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-36
Empresa: INVERSIONES HERMANOS NOVAS SL
Apoderado
- Novas Barros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996, L 1996, F 206, S 8, H PO 9999, I/A 9 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-36
Empresa: INVERSIONES HERMANOS NOVAS SL
Administrador Solidario
- Novas Barros Jesus
- Novas Barros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996, L 1996, F 206, S 8, H PO 9999, I/A 8 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-36
Información de NOVAS BARROS JOSE
Mostramos los datos de NOVAS BARROS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVAS BARROS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos