NOVALVOS PEREZ MANUEL
Informe ejecutivo de NOVALVOS PEREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE NOVALVOS PEREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVALVOS PEREZ MANUEL
Empresa: SULORENT SL
Administrador Unico
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14817 , F 105, S 8, H M 246379, I/A 6 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Socio Único
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14817 , F 104, S 8, H M 246379, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Administrador Unico
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14817 , F 104, S 8, H M 246379, I/A 4 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: DESPACHO DR NOVALVOS CANARIAS SL
Liquidador
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 150, S 8, H GC 44625, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-35
Empresa: DESPACHO DR NOVALVOS CANARIAS SL
Administrador Unico
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 150, S 8, H GC 44625, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-35
Empresa: GESTION LOCALES NOROESTE SL
Administrador Solidario
- Hernandez Saez Alfonso
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 176, S 8, H M 528192, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: GESTION LOCALES NOROESTE SL
Administrador Solidario
- Hernandez Saez Alfonso
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 173, S 8, H M 528192, I/A 1 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: DESPACHO DR NOVALVOS CANARIAS SL
Administrador Unico
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 149, S 8, H GC 44625, I/A 1 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-35
Empresa: DESPACHO DR NOVALVOS CANARIAS SL
Socio Único
- Novalvos Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 149, S 8, H GC 44625, I/A 1 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-35
Información de NOVALVOS PEREZ MANUEL
Mostramos los datos de NOVALVOS PEREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVALVOS PEREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos