NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA | Consejero | 22/02/2024 | |
SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE BURLADA SL | Vicepresidente | 04/10/2023 | |
SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE BURLADA SL | Consejero | 04/10/2023 | |
SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE BURLADA SL | Apoderado | 04/10/2023 |
VINCULACIONES DE NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA
Empresa: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Consejero
- Abad Encinas Patricia
- Itoiz Mariñelarena Uxue
- Larraya Garayalde Ignacio Miguel
- Noval Galarraga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 176, S 8, H NA 4151, I/A 126 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-31
Apoderado
- Arizkun Gonzalez Berta
- Noval Galarraga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 176, S 8, H NA 24445, I/A 12 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-31
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Noval Galarraga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 176, S 8, H NA 24445, I/A 11 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-31
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 176, S 8, H NA 24445, I/A 11 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-31
Empresa: ERRIPAGAÑA DESARROLLO URBANO SL
Consejero
- Lozada Aguilera Maria De Lourdes
- Noval Galarraga Jose Maria
Presidente
- Noval Galarraga Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 113, S 8, H NA 30253, I/A 6 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-31
Empresa: BIZKARMENDIA SL
Apoderado
- Maiza Mayo Xabier
- Noval Galarraga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 130, S 8, H NA 37184, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-31
Empresa: BIZKARMENDIA SL
Consejero
- Alzorriz Goñi Ramon
- Garrido Belza Maria Lourdes
- Gonzalez Muñoz Juan Carlos
- Maiza Mayo Xabier
- Noval Galarraga Jose Maria
Presidente
- Noval Galarraga Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 129, S 8, H NA 37184, I/A 3 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-31
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 175, S 8, H NA 24445, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-31
Consejero
Presidente
- Noval Galarraga Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 175, S 8, H NA 24445, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-31
Empresa: BIZKARMENDIA SL
Apoderado
- Maiza Mayo Xabier
- Noval Galarraga Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 129, S 8, H NA 37184, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-31
VER MAS ACTOS
Información de NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA
Mostramos los datos de NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVAL GALARRAGA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos