NOVA SOTO NIEVES
Informe ejecutivo de NOVA SOTO NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVA SOTO NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETEGES SICILIA SL | Administrador | 26/08/2024 | |
GRAMEPISO SL | Apoderado | 09/02/2011 | 22/08/2024 |
GRAMEPISO SL | Administrador | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE NOVA SOTO NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVA SOTO NIEVES
Empresa: NETEGES SICILIA SL
Administrador
- Nova Soto Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 195852, I/A 6 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: GRAMEPISO SL
Apoderado
- Nova Soto Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 238307, I/A 8 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: GRAMEPISO SL
Apoderado
- Nova Soto Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 117, S 8, H B 238307, I/A 4 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: GRAMEPISO SL
Administrador
- Nova Soto Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 116, S 8, H B 238307, I/A 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Información de NOVA SOTO NIEVES
Mostramos los datos de NOVA SOTO NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVA SOTO NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos