NOURDDIN FERAAOUNE
Informe ejecutivo de NOURDDIN FERAAOUNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NOURDDIN FERAAOUNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWIS TOUR SL | Administrador Unico | 14/05/2013 | |
SERVEIS INTEGRALS ECONETEJA SL | Administrador Unico | 10/05/2013 | |
VIAJES GIROMAR SL | Administrador Solidario | 25/05/2012 | |
JETFLAY SL | Administrador Solidario | 25/03/2011 | |
PINTURES XICU SL | Administrador Unico | 16/02/2011 | |
SERVEIS PROFESSIONAL GIRONA S SL | Administrador Unico | 21/12/2010 | |
ISMASALT FUTUR SL | Apoderado | 13/10/2009 |
VINCULACIONES DE NOURDDIN FERAAOUNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOURDDIN FERAAOUNE
Empresa: SWIS TOUR SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 10, S 8, H GI 54831, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
Empresa: SERVEIS INTEGRALS ECONETEJA SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 176, S 8, H GI 54811, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-17
Empresa: VIAJES GIROMAR SL
Administrador Solidario
- Ahmed Issmaili
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 117, S 8, H GI 48700, I/A 2 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-17
Empresa: VIAJES GIROMAR SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 117, S 8, H GI 48700, I/A 2 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-17
Empresa: ECONETEJA PROFESIONAL GIRONA SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 200, S 8, H GI 44998, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-17
Empresa: JETFLAY SL
Administrador Solidario
- Nourddin Feraaoune
- Noureddine Bousnina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 167, S 8, H GI 51454, I/A 1 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-17
Empresa: PINTURES XICU SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 221, S 8, H GI 51088, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-17
Empresa: SERVEIS PROFESSIONAL GIRONA S SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 7, S 8, H GI 50718, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-17
Empresa: TRANSLAND 3030 SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 202, S 8, H GI 44269, I/A 7 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-17
Empresa: SERVEIS GIRONADOR SL
Administrador Unico
- Nourddin Feraaoune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 181, S 8, H GI 47691, I/A 3 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-17
VER MAS ACTOS
Información de NOURDDIN FERAAOUNE
Mostramos los datos de NOURDDIN FERAAOUNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOURDDIN FERAAOUNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos