NOTH ALBERT ERIC
Informe ejecutivo de NOTH ALBERT ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOTH ALBERT ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUEDAS ROJAS 81 SL | Administrador Unico | 09/06/2016 | |
RUEDAS ROJAS 81 SL | Socio Unico | 18/02/2016 | |
HIGHWAY 81 SL | Socio Unico | 10/09/2013 | |
HIGHWAY 81 SL | Administrador Unico | 10/09/2013 |
VINCULACIONES DE NOTH ALBERT ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOTH ALBERT ERIC
Empresa: RUEDAS ROJAS 81 SL
Administrador Unico
- Noth Albert Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486, L 4393, F 37, S 8, H MA132552, I/A 3 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
Empresa: RUEDAS ROJAS 81 SL
Administrador Unico
- Noth Albert Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486, L 4393, F 37, S 8, H MA132552, I/A 2 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: RUEDAS ROJAS 81 SL
Administrador Unico
- Noth Albert Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486, L 4393, F 37, S 8, H MA132552, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-29
Empresa: RUEDAS ROJAS 81 SL
Socio Único
- Noth Albert Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486, L 4393, F 37, S 8, H MA132552, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-29
Empresa: HIGHWAY 81 SL
Administrador Unico
- Noth Albert Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5179, L 4086, F 1, S 8, H MA119673, I/A 1 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-29
Empresa: HIGHWAY 81 SL
Socio Único
- Noth Albert Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5179, L 4086, F 1, S 8, H MA119673, I/A 1 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-29
Información de NOTH ALBERT ERIC
Mostramos los datos de NOTH ALBERT ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOTH ALBERT ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos