NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REIN ENERGIA SL | Administrador Solidario | 20/04/2022 | |
BIOENERGIAS DE LA CAMPIÑA SL | Apoderado | 13/09/2021 | |
RECIOIL VALENCIA SL | Administrador Unico | 19/06/2020 |
VINCULACIONES DE NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO
Empresa: RECICLATGES BAIX MAESTRAT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Balaguer Sola German
- Gasco Cuartero Jose Vicente
- Martinez Duval Angel
- Notario Aguilar Jose Antonio
Presidente
- Notario Aguilar Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834, L 1394, F 182, S 8, H CS 43950, I/A 3 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-12
Empresa: REIN ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Martinez Osuna Jose Angel
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11011, L 8289, F 105, S 8, H V 199050, I/A 2 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-46
Empresa: BIOENERGIAS DE LA CAMPIÑA SL
Apoderado
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6562 , F 190, S 8, H SE118069, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-41
Empresa: RECIOIL VALENCIA SL
Administrador Unico
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8804, L 6090, F 113, S 8, H V 126166, I/A 4 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-46
Empresa: RECIOIL VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Garcia Francisco Javier
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8804, L 6090, F 113, S 8, H V 126166, I/A 4 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-46
Empresa: RECICLATGES BAIX MAESTRAT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Balaguer Sola German
- Gasco Cuartero Jose Vicente
- Martinez Duval Angel
- Notario Aguilar Jose Antonio
Presidente
- Notario Aguilar Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10819, L 8098, F 165, S 8, H V 192667, I/A 1 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-46
Empresa: BIOMASAS AGRICOLAS ENERGETICAS SL
Liquidador Solidario
- Ballesteros Garcia Francisco Javier
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9246, L 6529, F 79, S 8, H V 141034, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
Empresa: BIOMASAS AGRICOLAS ENERGETICAS SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Garcia Francisco Javier
- Notario Aguilar Jose Antonio
Liquidador Solidario
- Ballesteros Garcia Francisco Javier
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9246, L 6529, F 79, S 8, H V 141034, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
Empresa: BIOMASAS AGRICOLAS ENERGETICAS SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Garcia Francisco Javier
- Notario Aguilar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9246, L 6529, F 78, S 8, H V 141034, I/A 1 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-46
Información de NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOTARIO AGUILAR JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos