NOSAS SISQUELLA ENRIC
Informe ejecutivo de NOSAS SISQUELLA ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOSAS SISQUELLA ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOSAS SA | Administrador Unico | 26/01/2016 | 16/03/2020 |
NOSAS SA | Administrador Unico | 01/03/2011 | 26/01/2016 |
NOSAS SA | Administrador Unico | 19/08/2009 | 13/11/2009 |
NOSAS SA | Presidente | 19/08/2009 | |
NOSAS SA | Consejero | 19/08/2009 | |
PAM SL | Administrador Unico | 12/06/2009 | |
PAM SL | Liquidador | 12/06/2009 | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE NOSAS SISQUELLA ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOSAS SISQUELLA ENRIC
Empresa: NOSAS SA
Administrador Unico
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 181, S 8, H B 70346, I/A 56 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: NOSAS SA
Administrador Unico
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 180, S 8, H B 70346, I/A 54 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: NOSAS SA
Administrador Unico
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 176, S 8, H B 70346, I/A 47 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: NOSAS SA
Administrador Unico
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 175, S 8, H B 70346, I/A 45 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Empresa: NOSAS SA
Administrador Unico
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 173, S 8, H B 70346, I/A 44 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Empresa: NOSAS SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Nosas Bargallo Enric
- Nosas Bargallo Raimon
- Nosas Sisquella Enric
- Nosas Sisquella Manuel
Presidente
- Nosas Sisquella Enric
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 173, S 8, H B 70346, I/A 44 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Empresa: PAM SL
Liquidador
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24606 , F 196, S 8, H B 77138, I/A 18 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: PAM SL
Administrador Unico
- Nosas Sisquella Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24606 , F 196, S 8, H B 77138, I/A 18 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de NOSAS SISQUELLA ENRIC
Mostramos los datos de NOSAS SISQUELLA ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOSAS SISQUELLA ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos