NORIO TAKEUCHI
Informe ejecutivo de NORIO TAKEUCHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NORIO TAKEUCHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITIZEN WATCH IBERICA SA | Consejero | 15/07/2020 | 14/09/2021 |
CITIZEN WATCH IBERICA SA | Presidente | 15/07/2020 | 14/09/2021 |
CITIZEN WATCH IBERICA SA | Consejero | 17/07/2014 | 14/09/2021 |
CITIZEN WATCH IBERICA SA | Presidente | 17/07/2014 | 15/07/2020 |
CITIZEN WATCH IBERICA SA | Consejero | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE NORIO TAKEUCHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORIO TAKEUCHI
Empresa: CITIZEN WATCH IBERICA SA
Consejero
- Norio Takeuchi
Presidente
- Norio Takeuchi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 169, S 8, H B 102840, I/A 45 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-08
Empresa: CITIZEN WATCH IBERICA SA
Consejero
- Norio Takeuchi
Presidente
- Norio Takeuchi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 168, S 8, H B 102840, I/A 44 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-08
Empresa: CITIZEN WATCH ESPAÑA SA
Consejero
- Norio Takeuchi
- Yoshiaki Miyamoto
Presidente
- Norio Takeuchi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 166, S 8, H B 102840, I/A 38 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-08
Empresa: CITIZEN WATCH ESPAÑA SA
Consejero
- Norio Takeuchi
- Toshio Tokura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 163, S 8, H B 102840, I/A 31 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Información de NORIO TAKEUCHI
Mostramos los datos de NORIO TAKEUCHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORIO TAKEUCHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos