NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUYEN GROUP SL | Administrador Solidario | 04/03/2024 | |
CLESER FOCAL SL | Administrador Solidario | 01/02/2024 | |
INVERENT ACTIVO STR SL | Administrador Solidario | 01/02/2024 | |
R2R CONSULTING INMOBILIARIO SL | Administrador Solidario | 18/08/2023 | |
ENVIRON ACTIVO STR SL | Administrador Unico | 28/02/2023 |
VINCULACIONES DE NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: LUYEN GROUP SL
Administrador Solidario
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
- Rodriguez Lopez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4583 , F 216, S 8, H AS 61941, I/A 1 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-33
Empresa: INVERENT ACTIVO STR SL
Administrador Solidario
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
- Rodriguez Lopez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579 , F 206, S 8, H AS 62698, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-33
Empresa: CLESER FOCAL SL
Administrador Solidario
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
- Rodriguez Lopez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579 , F 170, S 8, H AS 62688, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-33
Empresa: R2R CONSULTING INMOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
- Rodriguez Lopez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410 , F 155, S 8, H AS 56754, I/A 2 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-33
Empresa: R2R CONSULTING INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410 , F 155, S 8, H AS 56754, I/A 2 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-33
Empresa: ENVIRON ACTIVO STR SL
Administrador Unico
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4534 , F 132, S 8, H AS 60463, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-33
Empresa: R2R CONSULTING INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Noriega Vazquez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410 , F 155, S 8, H AS 56754, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-33
Información de NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORIEGA VAZQUEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos