NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS
Informe ejecutivo de NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORSAN-TRANS SL | Administrador Solidario | 23/01/2024 | |
GRUPO LOGISTICO SANMARTI SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS
Empresa: NORSAN-TRANS SL
Administrador Solidario
- Noriega Sanchez Guillermo Luis
- Sanmarti Pastor Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917, L 1477, F 73, S 8, H CS 47325, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-12
Empresa: NORSAN-TRANS SL
Administrador Unico
- Noriega Sanchez Guillermo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917, L 1477, F 73, S 8, H CS 47325, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-12
Empresa: GRUPO LOGISTICO SANMARTI SL
Administrador Solidario
- Noriega Sanchez Guillermo Luis
- Sanmarti Pastor Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919, L 1479, F 65, S 8, H CS 47407, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-12
Empresa: NORSAN-TRANS SL
Administrador Unico
- Noriega Sanchez Guillermo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917, L 1477, F 72, S 8, H CS 47325, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-12
Empresa: LOGISTICA DE MERCANCIAS SL
Administrador Mancomunado
- Arrufat Gallen Eliseo
- Bort Piñana Francisco
- De Eugenio Marti Juan
- Noriega Sanchez Guillermo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070, L 634, F 61, S 8, H CS 17786, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-12
Empresa: TRANSPORTES SANMARTI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Noriega Sanchez Guillermo Luis
- Sanmarti Antoli Placido
- Sanmarti Pastor Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809, L 376, F 66, S 8, H CS 5494, I/A 27 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-12
Información de NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS
Mostramos los datos de NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORIEGA SANCHEZ GUILLERMO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos