NORIEGA DE SOTO DAVID
Informe ejecutivo de NORIEGA DE SOTO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NORIEGA DE SOTO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPI Y JOVE EXPORT SL | Apoderado Mancomunado | 09/06/2016 | 29/06/2017 |
RAVAGO CHEMICALS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/06/2016 | 27/04/2017 |
APLICACIONES DE INFORMATICA SA | Apoderado Mancomunado | 07/06/2016 | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE NORIEGA DE SOTO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORIEGA DE SOTO DAVID
Empresa: CAMPI Y JOVE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casanovas Gaset Nuria
- Noriega De Soto David
- Sentis Masoliver Jaume
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 66, S 8, H B 14339, I/A 110 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Empresa: CAMPI Y JOVE EXPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Noriega De Soto David
- Sentis Masoliver Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 191, S 8, H B 232921, I/A 33 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
Empresa: CAMPI Y JOVE EXPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Casanovas Gaset Nuria
- Noriega De Soto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 191, S 8, H B 232921, I/A 32 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
Empresa: APLICACIONES DE INFORMATICA SA
Apoderado Mancomunado
- Casanovas Gaset Nuria
- Noriega De Soto David
- Sentis Masoliver Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30125 , F 25, S 8, H B 75619, I/A 17 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: CAMPI Y JOVE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casanovas Gaset Nuria
- Noriega De Soto David
- Sentis Masoliver Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43583 , F 168, S 8, H B 14339, I/A 103 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-08
Información de NORIEGA DE SOTO DAVID
Mostramos los datos de NORIEGA DE SOTO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORIEGA DE SOTO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos