NORBERTO GARCIA FERNANDEZ
Informe ejecutivo de NORBERTO GARCIA FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NORBERTO GARCIA FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NGF ASESORES 2023 SL | Administrador Unico | 12/12/2023 | |
NGF ASESORES 2023 SL | Socio Unico | 12/12/2023 | |
EMSEMUL SL | Administrador Solidario | 01/12/2023 | |
ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE MURCIA SL | Administrador Unico | 14/11/2022 | |
INVERSIONES VILLANUEVA DEL SEGURA SL | Administrador Unico | 24/02/2022 | |
SERVE Y CO SL | Administrador Solidario | 09/07/2019 | |
RAIMUNDO GARCIA Y CIA SA | Apoderado | 23/05/2019 | |
TORREMIRALLES SL | Apoderado | 14/05/2019 | |
LO MARFIL SL | Apoderado | 14/05/2019 | |
NUEVA ESCOCIA SL | Apoderado | 14/05/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NORBERTO GARCIA FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORBERTO GARCIA FERNANDEZ
Empresa: NGF ASESORES 2023 SL
Administrador Unico
- Norberto Garcia Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 75, S 8, H MU112024, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-30
Empresa: NGF ASESORES 2023 SL
Socio Único
- Norberto Garcia Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 75, S 8, H MU112024, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-30
Empresa: EMSEMUL SL
Administrador Solidario
- Norberto Garcia Fernandez
- Pablo Templado Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 107, S 8, H MU 14439, I/A 9 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-30
Administrador Unico
- Norberto Garcia Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 124, S 8, H MU 35709, I/A 7 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-30
Empresa: INVERSIONES VILLANUEVA DEL SEGURA SL
Administrador Unico
- Norberto Garcia Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 38, S 8, H MU107268, I/A 1 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-30
Empresa: SERVE Y CO SL
Administrador Solidario
- Norberto Garcia Fernandez
- Pablo Templado Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 29, S 8, H MU 10326, I/A 7 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-30
Empresa: SERVE Y CO SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Liaño Lopez
- Maria-fernanda Candela Marcelo
- Norberto Garcia Fernandez
- Pablo Templado Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 29, S 8, H MU 10326, I/A 7 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-30
Empresa: FUSION ELITE SL
Administrador Unico
- Norberto Garcia Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 90, S 8, H MU 96560, I/A 3 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-30
Administrador Mancomunado
- Francisco Liaño Lopez
- Maria-fernanda Candela Marcelo
- Norberto Garcia Fernandez
- Pablo Templado Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 120, S 8, H MU 80335, I/A 2 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-30
Empresa: RAIMUNDO GARCIA Y CIA SA
Apoderado
- Norberto Garcia Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 153, S 8, H MU 11275, I/A 14 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-30
VER MAS ACTOS
Información de NORBERTO GARCIA FERNANDEZ
Mostramos los datos de NORBERTO GARCIA FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORBERTO GARCIA FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos