NOMDEDEU BADENES INMACULADA
Informe ejecutivo de NOMDEDEU BADENES INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE NOMDEDEU BADENES INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOMDEDEU BADENES INMACULADA
Empresa: KITRA SPAIN SL
Apoderado
- Nomdedeu Badenes Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586, L 1148, F 112, S 8, H CS 33953, I/A 2 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-12
Empresa: NOMAZUL SA
Administrador Unico
- Nomdedeu Badenes Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 226, F 48, S 8, H CS 6094, I/A 23 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-12
Empresa: NOMAZUL SA
Administrador Unico
- Nomdedeu Badenes Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 226, F 47, S 8, H CS 6094, I/A 21 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-12
Empresa: NOMAZUL SA
Administrador Solidario
- Nomdedeu Badenes Inmaculada
- Nomdedeu Badenes Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 226, F 47, S 8, H CS 6094, I/A 21 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-12
Empresa: NOMAZUL SA
Administrador Solidario
- Nomdedeu Badenes Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 226, F 47, S 8, H CS 6094, I/A 20 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-12
Información de NOMDEDEU BADENES INMACULADA
Mostramos los datos de NOMDEDEU BADENES INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOMDEDEU BADENES INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos