NOLLA SOTO RAQUEL
Informe ejecutivo de NOLLA SOTO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOLLA SOTO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREDITOH FINANCIAL ADVISORS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2022 | |
CREDITOH FINANCIAL ADVISORS SL | Apoderado Solidario | 21/10/2020 | |
DA VINCI INVESTMENTS 2010 SL | Administrador Unico | 27/08/2010 |
VINCULACIONES DE NOLLA SOTO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOLLA SOTO RAQUEL
Empresa: CREDITOH FINANCIAL ADVISORS SL
Apoderado Solidario
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46878 , F 60, S 8, H B 533976, I/A 9 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-08
Empresa: CREDITOH FINANCIAL ADVISORS SL
Apoderado Solidario
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46878 , F 57, S 8, H B 533976, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: CREDITOH FINTECH SOLUTIONS SL
Liquidador
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46821 , F 39, S 8, H B 532020, I/A 3 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-08
Empresa: CREDITOH FINTECH SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Nolla Soto Raquel
Liquidador
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46821 , F 39, S 8, H B 532020, I/A 3 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-08
Empresa: CREDITOH FINTECH SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46821 , F 38, S 8, H B 532020, I/A 1 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: BCN FINANCIAL CAPITAL GROUP 2.0 SL
Apoderado Solidario
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 1, S 8, H B 435097, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Empresa: DA VINCI INVESTMENTS 2010 SL
Administrador Unico
- Nolla Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42090 , F 1, S 8, H B 401621, I/A 1 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
Información de NOLLA SOTO RAQUEL
Mostramos los datos de NOLLA SOTO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOLLA SOTO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos