NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOLE SANEAMIENTOS SA | Administrador Unico | 02/09/2013 | |
NOLE SANEAMIENTOS SA | Socio Unico | 02/09/2013 | |
FRANER SOCIEDAD DE GESTION SL | Administrador Unico | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER
Empresa: NOLE SANEAMIENTOS SA
Administrador Unico
- Nole Serna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 212, S 8, H M 162546, I/A 13 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Empresa: NOLE SANEAMIENTOS SA
Socio Único
- Nole Serna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 212, S 8, H M 162546, I/A 12 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Empresa: NOLE SANEAMIENTOS SA
Administrador Unico
- Nole Serna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 211, S 8, H M 162546, I/A 11 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Empresa: NOLE SANEAMIENTOS SA
Administrador Solidario
- Nole Serna Francisco Javier
- Serna Vega Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 211, S 8, H M 162546, I/A 11 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Empresa: NOLE SANEAMIENTOS SA
Administrador Solidario
- Nole Serna Francisco Javier
- Serna Vega Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 210, S 8, H M 162546, I/A 10 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: NOLE SANEAMIENTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Nole Serna Francisco Javier
Consejero
- Nole Grilo Jose
- Nole Serna Francisco Javier
- Serna Vega Maria
Presidente
Secretario
- Nole Serna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 210, S 8, H M 162546, I/A 10 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: FRANER SOCIEDAD DE GESTION SL
Administrador Unico
- Nole Serna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15635 , F 151, S 8, H M 263290, I/A 4 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
Liquidador Mancomunado
- Duran Madrigal Mariano
- Garrido Moran David
- Nole Serna Francisco Javier
- Pedraza Diego Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 158, S 8, H TO 29029, I/A 3 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-45
Consejero Delegado Mancomunado
- Duran Madrigal Mariano
- Garrido Moran David
- Gozalo Ausin Joaquin
- Nole Serna Francisco Javier
- Pedraza Diego Feliciano
- Perez Miguelañez Amando
- Sedano Escudero Daniel
Consejero
- Duran Madrigal Mariano
- Garrido Moran David
- Gozalo Ausin Joaquin
- Nole Serna Francisco Javier
- Pedraza Diego Feliciano
- Perez Miguelañez Amando
- Sedano Escudero Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Nole Serna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 158, S 8, H TO 29029, I/A 3 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-45
Información de NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOLE SERNA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos