NOHALES MARTINEZ PAULINO
Informe ejecutivo de NOHALES MARTINEZ PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOHALES MARTINEZ PAULINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ SCC DE CASTILLA-LA MANCHA | Presidente | 12/09/2011 | 06/11/2019 |
CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ SCC DE CASTILLA-LA MANCHA | Consejero | 12/09/2011 | 06/11/2019 |
CAJA RURAL DE ALBACETE SCC | Consejero | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE NOHALES MARTINEZ PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOHALES MARTINEZ PAULINO
Consejero
- Navalon Garcia Luis
- Nohales Martinez Paulino
Presidente
- Nohales Martinez Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 977, L 741, F 201, S 8, H AB 5792, I/A 48 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-02
Consejero
- Garcia Monteagudo Constantino
- Navalon Garcia Luis
- Nohales Martinez Paulino
- Zafra Claramunt Jose Andres
Presidente
- Nohales Martinez Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944, L 708, F 84, S 8, H AB 5792, I/A 40 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-02
Empresa: CAJA RURAL DE ALBACETE SCC
Consejero
- Aparicio Saez Juan
- Carrilero Puertas Miguel
- Ferreras Fernandez Pedro
- Garcia Sanchez Francisco
- Gomez Blasi Jose Angel
- Huedo Martinez Antonio Manuel
- Lopez Navarro Federico
- Martinez Hellin Jose Luis
- Molina Abellan Herminio
- Morcillo Lopez Jose
- Nohales Martinez Paulino
- Olivares Sevilla Higinio
- Ruiz Alfaro Francisco
- Simarro Lopez Manuel
Consejero Suplente
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 669, F 225, S 8, H AB 4253, I/A 142 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-02
Consejero
- Garcia Monteagudo Constantino
- Nohales Martinez Paulino
- Zafra Claramunt Jose Andres
Presidente
- Nohales Martinez Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 894, L 658, F 154, S 8, H AB 5792, I/A 34 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-02
Información de NOHALES MARTINEZ PAULINO
Mostramos los datos de NOHALES MARTINEZ PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOHALES MARTINEZ PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos