NOGUES NOGUES BERNARDO
Informe ejecutivo de NOGUES NOGUES BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOGUES NOGUES BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL CODECAR SL | Administrador Solidario | 23/05/2022 | |
SA CONSTRUCCIONES DE CARLET | Liquidador Solidario | 24/05/2012 | |
SA CONSTRUCCIONES DE CARLET | Apoderado | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE NOGUES NOGUES BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUES NOGUES BERNARDO
Empresa: PATRIMONIAL CODECAR SL
Administrador Solidario
- Nogues Nogues Bernardo
- Usach Casp Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8993, L 6278, F 65, S 8, H V 132514, I/A 2 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-46
Empresa: PATRIMONIAL CODECAR SL
Administrador Mancomunado
- Año Garcia Enrique
- Nogues Nogues Bernardo
- Usach Casp Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8993, L 6278, F 65, S 8, H V 132514, I/A 2 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-46
Empresa: SA CONSTRUCCIONES DE CARLET
Liquidador Solidario
- Monzo Garcia Maria Carmen
- Nogues Nogues Bernardo
- Usach Casp Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195, L 509, F 221, S 8, H V 7177, I/A 20 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-46
Empresa: SA CONSTRUCCIONES DE CARLET
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Nogues Nogues Bernardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195, L 509, F 221, S 8, H V 7177, I/A 20 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-46
Empresa: SA CONSTRUCCIONES DE CARLET
Apoderado
- Nogues Nogues Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195, L 509, F 221, S 8, H V 7177, I/A 19 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-46
Empresa: SA CONSTRUCCIONES DE CARLET
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Nogues Nogues Bernardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195, L 509, F 220, S 8, H V 7177, I/A 17 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-46
Empresa: PATRIMONIAL CODECAR SL
Administrador Mancomunado
- Año Garcia Enrique
- Nogues Nogues Bernardo
- Usach Casp Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8993, L 6278, F 63, S 8, H V 132514, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-46
Información de NOGUES NOGUES BERNARDO
Mostramos los datos de NOGUES NOGUES BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUES NOGUES BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos