NOGUES MARCO SERGIO
Informe ejecutivo de NOGUES MARCO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOGUES MARCO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOGUES SOCIAL MEDIA SL | Representante | 29/07/2024 | |
NOGUES ASESORES SL | Representante | 08/07/2024 | |
GRUPO EMPRESARIAL NOGUES SL | Socio Unico | 11/06/2024 | |
GRUPO EMPRESARIAL NOGUES SL | Administrador Unico | 11/06/2024 | |
NG2 SL | Apoderado | 20/09/2013 | |
ZAPROSER SL | Apoderado | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE NOGUES MARCO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUES MARCO SERGIO
Empresa: NOGUES SOCIAL MEDIA SL
Administrador Unico
Representante
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811060, I/A 2 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: NOGUES SOCIAL MEDIA SL
Administrador Unico
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811060, I/A 2 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: NOGUES ASESORES SL
Administrador Unico
Representante
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 767725, I/A 3 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: NOGUES ASESORES SL
Administrador Unico
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 767725, I/A 3 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL NOGUES SL
Administrador Unico
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825025, I/A 1 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL NOGUES SL
Socio Único
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825025, I/A 1 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: NOGUES SOCIAL MEDIA SL
Administrador Unico
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46168 , F 35, S 8, H M 811060, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: NOGUES SOCIAL MEDIA SL
Socio Único
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46168 , F 35, S 8, H M 811060, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: NOGUES ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43470 , F 110, S 8, H M 767725, I/A 1 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: NOGUES ABOGADOS SLP
Socio Único
- Nogues Marco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43470 , F 110, S 8, H M 767725, I/A 1 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
VER MAS ACTOS
Información de NOGUES MARCO SERGIO
Mostramos los datos de NOGUES MARCO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUES MARCO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos