NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL HNOS NOGUEROLES GINER SL | Administrador Solidario | 18/08/2023 | |
HIDRO WATER SL | Apoderado | 24/01/2019 | |
FLUXTEK EUROPE SL | Administrador Unico | 25/11/2015 | 24/01/2019 |
HIDRO WATER SL | Secretario | 01/02/2016 | 24/01/2019 |
HIDRO WATER SL | Consejero | 01/02/2016 | 24/01/2019 |
VINCULACIONES DE NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN
Empresa: PATRIMONIAL HNOS NOGUEROLES GINER SL
Administrador Solidario
- Nogueroles Giner Hibernon
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7466, L 4767, F 174, S 8, H V 89544, I/A 4 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-46
Empresa: HIDRO WATER SL
Apoderado
- Nogueroles Giner Hibernon
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574, L 2881, F 109, S 8, H V 49653, I/A 22 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: HIDRO WATER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Giner Navarro Maria Carmen
- Nogueroles Giner Hibernon
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574, L 2881, F 108, S 8, H V 49653, I/A 21 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: FLUXTEK EUROPE SL
Administrador Unico
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10037, L 7319, F 214, S 8, H V 167891, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: HIDRO WATER SL
Consejero
- Giner Navarro Maria Carmen
- Nogueroles Giner Hibernon
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574, L 2881, F 107, S 8, H V 49653, I/A 17 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Empresa: FLUXTEK EUROPE SL
Administrador Unico
- Nogueroles Giner Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10037, L 7319, F 212, S 8, H V 167891, I/A 1 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-46
Información de NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUEROLES GINER MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos