NOGUERA PORTILLO SANDRA
Informe ejecutivo de NOGUERA PORTILLO SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE NOGUERA PORTILLO SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEST GAMING ESPAÑA SL | Vicesecretario No Consejero | 23/12/2009 | 03/10/2019 |
ZEST GAMING ESPAÑA SL | V-SEC NO CON | 11/10/2017 | |
CARL ZEISS VISION ESPAÑA SL | Apoderado | 03/03/2017 | |
XTEL CRM ESPAÑA SL | Apoderado | 25/03/2009 | 05/08/2015 |
CANNA ESPAÑA FERTILIZANTES SL | Apoderado | 04/04/2012 | |
EPTA SPAIN SL | Apoderado | 03/02/2012 | |
LUDICUS CONTEST SL | V-SEC NO CON | 25/02/2010 | |
MDL SANT CARLES 2005 SA | V-SEC NO CON | 11/12/2009 | |
ONE FOR ALL IBERIA SL | Apoderado | 11/11/2009 | |
VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA SL | Apoderado | 30/07/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NOGUERA PORTILLO SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA PORTILLO SANDRA
Empresa: ZEST GAMING ESPAÑA SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Noguera Portillo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45047 , F 51, S 8, H B 410009, I/A 17 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: CARL ZEISS VISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Araujo Nogueira Carla Paula
- Barnils Rodriguez Gonzalez Maria Cloe
- Cameira Leite Marinho David
- Campo Claveria Juan Carlos
- Campo Claveria Juan Carlos
- Font Mante Eloi
- Garcia Villar Rosa Maria
- Gomes Ramada Carlos Manuel
- Metenier Terence
- Morante Rodrigo Encarnacion
- Noguera Portillo Sandra
- Rexa Heiler Juan Luis
- Rexa Heiler Juan Luis
- Velasco Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20985 , F 211, S 8, H M 372186, I/A 31 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Empresa: CANNA ESPAÑA FERTILIZANTES SL
Apoderado
- Barnils Rodriguez Maria Cloe
- Ciscar Figueres Jose
- Noguera Portillo Sandra
- Renom Llonch Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34616 , F 95, S 8, H B 247777, I/A 10 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Empresa: KIIAN INKS IBERICA SL
Apoderado
- Noguera Portillo Sandra
- Ontiveros Nieto Natalia
- Romero Montejo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37654 , F 187, S 8, H B 307501, I/A 11 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Empresa: LUDICUS CONTEST SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Noguera Portillo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40516 , F 19, S 8, H B 218180, I/A 23 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-08
Empresa: ZEST GAMING ESPAÑA SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Noguera Portillo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23350 , F 75, S 8, H M 418766, I/A 4 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Empresa: MDL SANT CARLES 2005 SA
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Noguera Portillo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37956 , F 145, S 8, H B 317635, I/A 5 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: ONE FOR ALL IBERIA SL
Apoderado
- Alis Navarro Maria Emma
- Ciscar Figueres Jose
- Noguera Portillo Sandra
- Romero Montejo Carlos
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38943 , F 151, S 8, H B 204476, I/A 12 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-08
Empresa: VALUE RETAIL MANAGEMENT LAS ROZAS SL
Apoderado
- Barnils Gonzalez Rodriguez Maria Cloe
- Noguera Portillo Sandra
- Ontiveros Nieto Natalia
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31774 , F 28, S 8, H B 133004, I/A 18 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Empresa: VALUE RETAIL MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado
- Barnils Gonzalez Rodriguez Maria Cloe
- Berasategui Del Alamo Estefania
- Noguera Portillo Sandra
- Ontiveros Nieto Natalia
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 53, S 8, H B 123416, I/A 29 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-08
VER MAS ACTOS
Información de NOGUERA PORTILLO SANDRA
Mostramos los datos de NOGUERA PORTILLO SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA PORTILLO SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos