NOGUERA POLA RAMON
Informe ejecutivo de NOGUERA POLA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE NOGUERA POLA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUILDINGCENTER SA | Apoderado Solidario | 02/10/2017 | |
BUILDINGCENTER SA | Apoderado Solidario | 21/07/2017 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | |
ARQUITRABE ACTIVOS SL | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2015 | |
RUVAL SA | Consejero | 30/04/2015 | |
INMUEBLES Y SERVICIOS BARCLAYS SA | Consejero | 26/03/2015 | |
BUILDINGCENTER SA | Apoderado Solidario | 26/03/2014 | |
BUILDINGCENTER SA | Apoderado Solidario | 18/02/2014 | |
GESTORA ESTRATEGICA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/07/2012 | |
MICROBANK DE LA CAIXA SA | Apoderado | 30/06/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NOGUERA POLA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA POLA RAMON
Apoderado Mancomunado
- Noguera Pola Ramon
- Ruiz Armengol Francisco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6105 , F 171, S 8, H SE 61939, I/A 31 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Formosa Prat Feliu
- Noguera Pola Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 203, S 8, H M 658683, I/A 35 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Empresa: ARQUITRABE ACTIVOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45051 , F 129, S 8, H B 475499, I/A 28 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: ARQUITRABE ACTIVOS SL
Consejero Delegado
- Noguera Pola Ramon
Consejero
- Cayuela Gil Antonio
- Gaspar Marzo Paloma
- Marti Aguilo Josep Joaquim
- Noguera Pola Ramon
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45051 , F 129, S 8, H B 475499, I/A 27 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Noguera Pola Ramon
- Noguera Pola Ramon
- Noguera Pola Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 96, S 8, H M 658683, I/A 21 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado Solidario
- Canal Garcia Pedro Javier
- Del Valle Alonso Maria Lorena
- Noguera Pola Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 14, S 8, H B 262951, I/A 136 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado Solidario
- Noguera Pola Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 6, S 8, H B 262951, I/A 119 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Noguera Pola Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 6, S 8, H B 262951, I/A 119 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Casanovas Sanchez Antonio Miguel
- Franco Sanchez Jorge
- Gaspar Marzo Paloma
- Marti Aguilo Josep Joaquim
- Martinez Dassoy Francisco Jose
- Mondejar Lopez Jorge
- Noguera Pola Ramon
- Ortiz Aldea Sergio
- Perez Sanchez Marc
- Peribañez Bertran Eduardo
- Prieto Prieto Pilar
- Quintero Diaz De Mera Mario
- Ruiz Armengol Francisco Emilio
- Ruiz Barrionuevo Isaac
- Torrelles Torrelles Joan
- Zarraluqui Arvizu Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45216 , F 186, S 8, H B 41232, I/A 970 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Empresa: MUCHAVISTA SUR INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Gallego Toledo Enrique
- Noguera Pola Ramon
- Sumarroca Claverol Jordi
Apoderado Solidario
- Gallego Toledo Enrique
- Noguera Pola Ramon
- Sumarroca Claverol Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 34, S 8, H A 103173, I/A 10 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-03
VER MAS ACTOS
Información de NOGUERA POLA RAMON
Mostramos los datos de NOGUERA POLA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA POLA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos