NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACIONES ROYMES SA | Administrador Unico | 06/10/2017 |
VINCULACIONES DE NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA
Empresa: URBANIZACIONES ROYMES SA
Administrador Unico
- Noguera Molto Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 29365, I/A 14 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-46
Empresa: URBANIZACIONES ROYMES SA
Administrador Unico
- Noguera Molto Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 1961, F 212, S 8, H V 29365, I/A 12 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-46
Empresa: URBANIZACIONES ROYMES SA
Administrador Unico
- Noguera Molto Maria Josefa
- Noguera Molto Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 1961, F 212, S 8, H V 29365, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-46
Empresa: URBANIZACIONES ROYMES SA
Administrador Unico
- Noguera Molto Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 1961, F 212, S 8, H V 29365, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-46
Empresa: PROMOCIONES DEL ESTE SL
Administrador Unico
- Noguera Molto Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 190, S 8, H A 48309, I/A 4 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-03
Empresa: URBANIZACIONES ROYMES SA
Administrador Unico
- Noguera Molto Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 1961, F 212, S 8, H V 29365, I/A 10 M (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-46
Información de NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA MOLTO MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos