NOGUERA MEDINA ANA
Informe ejecutivo de NOGUERA MEDINA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NOGUERA MEDINA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO DE INGENIERIA INFORMATICA SA | Consejero | 26/06/2012 | 27/03/2017 |
NYC 94 SL | Consejero | 07/03/2017 | |
MASTER II SL | Consejero | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE NOGUERA MEDINA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA MEDINA ANA
Empresa: ESTUDIO DE INGENIERIA INFORMATICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escrig Tena Maria Isabel
- Noguera Medina Alicia
- Noguera Medina Ana
- Noguera Puchol Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 1656, F 40, S 8, H V 22509, I/A 18 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-46
Empresa: NYC 94 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escrig Tena Maria Isabel
- Noguera Medina Alicia
- Noguera Medina Ana
- Noguera Puchol Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4929, L 2238, F 75, S 8, H V 35554, I/A 7 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-46
Empresa: ESTUDIO DE INGENIERIA INFORMATICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escrig Tena Maria Isabel
- Noguera Medina Alicia
- Noguera Medina Ana
- Noguera Puchol Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 1656, F 40, S 8, H V 22509, I/A 16 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-46
Empresa: ESTUDIO DE INGENIERIA INFORMATICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escrig Tena Maria Isabel
- Noguera Medina Alicia
- Noguera Medina Ana
- Noguera Puchol Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 1656, F 40, S 8, H V 22509, I/A 16 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-46
Empresa: MASTER II SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escrig Tena Maria Isabel
- Noguera Medina Alicia
- Noguera Medina Ana
- Noguera Puchol Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4389, L 1701, F 176, S 8, H V 23494, I/A 9 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Información de NOGUERA MEDINA ANA
Mostramos los datos de NOGUERA MEDINA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA MEDINA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos