NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RONSA SL | Consejero | 28/07/2010 | 21/09/2012 |
RONSA SL | Presidente | 28/07/2010 | 21/09/2012 |
PROTECNA SA | Presidente | 20/07/2010 | 26/09/2011 |
PROTECNA SA | Consejero | 20/07/2010 | 26/09/2011 |
PROTECNA SA | Consejero Delegado | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA
Empresa: SA RONSA
Consejero
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Presidente
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6594 , F 224, S 8, H M 107267, I/A 49 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Presidente
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431 , F 100, S 8, H M 104757, I/A 29 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Empresa: SA RONSA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cabrero Espadas Rafael
- Mugica Noguera Maria Victoria
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Presidente
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6594 , F 41, S 8, H M 107267, I/A 44 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero
- Cabrero Espadas Rafael
- Lorencio Chacon Alberto
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Presidente
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431 , F 100, S 8, H M 104757, I/A 28 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero Delegado
- Noguera Gimenez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431 , F 100, S 8, H M 104757, I/A 28 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Información de NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA GIMENEZ MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos