NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEORGES RECH IBERICA SA | Apoderado | 13/02/2023 | |
THE THINKING PATH SL | Administrador Unico | 29/12/2020 | |
THINK AND GROW CONSULTING SL | Administrador Unico | 11/11/2014 |
VINCULACIONES DE NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL
Empresa: GEORGES RECH IBERICA SA
Apoderado
- Noguera Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 175, S 8, H M 256594, I/A 39 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: THE THINKING PATH SL
Administrador Unico
- Noguera Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37317 , F 143, S 8, H M 665474, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: AREA STAFF SL
Administrador Unico
- Noguera Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33709 , F 38, S 8, H M 606818, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: AREA STAFF SL
Administrador Unico
- Noguera Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33709 , F 34, S 8, H M 606818, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: THINK AND GROW CONSULTING SL
Administrador Unico
- Noguera Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32786 , F 121, S 8, H M 590150, I/A 1 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Información de NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA GARCIA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos