NOGUERA CABEZA ANTONIO
Informe ejecutivo de NOGUERA CABEZA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOGUERA CABEZA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS PRIMOS A 100 SL | Administrador Solidario | 21/05/2015 |
VINCULACIONES DE NOGUERA CABEZA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA CABEZA ANTONIO
Empresa: PRIMO AQUI HAY TOMATE SL
Administrador Unico
- Noguera Cabeza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 218, S 8, H H 22511, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-21
Empresa: PRIMO AQUI HAY TOMATE SL
Administrador Unico
- Noguera Cabeza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 218, S 8, H H 22511, I/A 2 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-21
Empresa: LOS PRIMOS A 100 SL
Administrador Solidario
- Noguera Cabeza Antonio
- Romero Nieto Ignacio De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 102, S 8, H SE103178, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-41
Empresa: LOS PRIMOS A 100 SL
Administrador Mancomunado
- Noguera Cabeza Antonio
- Romero Nieto Ignacio De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 102, S 8, H SE103178, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-41
Empresa: LOS PRIMOS A 100 SL
Administrador Mancomunado
- Noguera Cabeza Antonio
- Romero Nieto Ignacio De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 101, S 8, H SE103178, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Información de NOGUERA CABEZA ANTONIO
Mostramos los datos de NOGUERA CABEZA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA CABEZA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos