NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECYCLYING METAL INDUSTRY MAN SL | Administrador Unico | 23/11/2022 | |
RECYCLYING METAL INDUSTRY MAN SL | Socio Unico | 23/11/2022 | |
RECYCLYING METAL INDUSTRY MAN SL | Apoderado | 01/10/2019 | |
AUCTION INVEST MAN SL | Administrador Unico | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL
Empresa: RECYCLYING METAL INDUSTRY MAN SL
Administrador Unico
- Nogueiro Corral Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 187, S 8, H SC 46566, I/A 4 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-15
Empresa: RECYCLYING METAL INDUSTRY MAN SL
Nuevo Socio Único
- Nogueiro Corral Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 187, S 8, H SC 46566, I/A 4 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-15
Empresa: RECYCLYING METAL INDUSTRY MAN SL
Apoderado
- Nogueiro Corral Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 186, S 8, H SC 46566, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-15
Empresa: AUCTION INVEST MAN SL
Administrador Unico
- Nogueiro Corral Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171, L 4171, F 155, S 8, H PO 61273, I/A 1 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-36
Información de NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUEIRO CORRAL MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos