NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL
Informe ejecutivo de NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL
Empresa: EDICIONES CEMETC SL
Consejero Delegado Solidario
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
- Nogueira Perez Antonio Carlos
Consejero
- Alabau Escolano Jose Luis
- Alvarez Martinez Antonio-javier
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
- Nogueira Perez Antonio Carlos
- Torralba Martin Maria-gloria
Presidente
Secretario
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 120, S 8, H VA 9265, I/A 13 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-47
Empresa: EDICIONES CEMETC SL
Consejero Delegado Solidario
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
- Nogueira Perez Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 120, S 8, H VA 9265, I/A 12 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-47
Empresa: EDICIONES CEMETC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alabau Escolano Jose Luis
- Alvarez Martinez Antonio-javier
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 120, S 8, H VA 9265, I/A 12 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-47
Empresa: EDICIONES CEMETC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alabau Escolano Jose Luis
- Alvarez Martinez Antonio-javier
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Consejero
- Alabau Escolano Jose Luis
- Alvarez Martinez Antonio-javier
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
- Nogueira Perez Antonio Carlos
- Torralba Martin Maria-gloria
Presidente
Secretario
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 101, S 8, H VA 9265, I/A 11 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-47
Empresa: EDICIONES CEMETC SL
Administrador Unico
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 101, S 8, H VA 9265, I/A 11 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-47
Empresa: EDICIONES CEMETC SL
Administrador Unico
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 101, S 8, H VA 9265, I/A 8 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-47
Administrador Solidario
- Alvarez Martinez Antonio-javier
- Nogueira Fernandez Carlos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26448 , F 183, S 8, H M 476643, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Información de NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL
Mostramos los datos de NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUEIRA FERNANDEZ CARLOS DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos