NOGUEIRA DIEZ EDUARDO
Informe ejecutivo de NOGUEIRA DIEZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOGUEIRA DIEZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL | Consejero Delegado | 05/09/2011 | 02/01/2014 |
QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL | Consejero | 05/09/2011 | 02/01/2014 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y QUIMICOS DE MADRID SL | Socio Unico | 23/04/2013 | 28/05/2013 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y QUIMICOS DE MADRID SL | Administrador Unico | 23/04/2013 | 28/05/2013 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y QUIMICOS DE MADRID SL | Secretario | 23/04/2013 | |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y QUIMICOS DE MADRID SL | Consejero Delegado | 23/04/2013 | |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y QUIMICOS DE MADRID SL | Consejero | 23/04/2013 | |
QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL | Consejero Delegado | 22/10/2010 | 05/09/2011 |
QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL | Consejero | 22/10/2010 | 05/09/2011 |
QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL | Consejero Delegado Solidario | 29/06/2009 | 22/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NOGUEIRA DIEZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUEIRA DIEZ EDUARDO
Empresa: QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL
Consejero Delegado
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Diaz Saugar Ascension
- Martin Fernandez Maria Josefa
- Nogueira Diez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 60, S 8, H M 479538, I/A 11 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
- Nogueira Diez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24402 , F 185, S 8, H M 438883, I/A 8 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Administrador Unico
- Nogueira Diez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24402 , F 184, S 8, H M 438883, I/A 7 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Nuevo Socio Único
- Nogueira Diez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24402 , F 184, S 8, H M 438883, I/A 7 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Consejero Delegado
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Duque Lopez Feliciano
- Molaguero Rodriguez Rafael
- Nogueira Diez Eduardo
Presidente
Secretario
- Nogueira Diez Eduardo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24402 , F 184, S 8, H M 438883, I/A 6 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL
Consejero Delegado
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Diaz Saugar Ascension
- Kallai Pirtea Robert Oszkar
- Martin Fernandez Maria Josefa
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 58, S 8, H M 479538, I/A 9 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL
Consejero Delegado
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Amor Reyes Maria Dolores
- Diaz Saugar Ascension
- Kallai Pirtea Robert Oszkar
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 58, S 8, H M 479538, I/A 9 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL
Consejero Delegado
- Nogueira Diez Eduardo
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Amor Reyes Maria Dolores
- Diaz Saugar Ascension
- Kallai Pirtea Robert Oszkar
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26609 , F 206, S 8, H M 479538, I/A 7 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Empresa: QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL
Consejero Delegado
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero Delegado Solidario
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Amor Reyes Maria Dolores
- Diaz Saugar Ascension
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
- Perea Amor Jaime
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26609 , F 206, S 8, H M 479538, I/A 7 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Empresa: QUIMICOS Y LUBRICANTES DEL MOTOR SLL
Consejero Delegado Solidario
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
Consejero
- Amor Reyes Maria Dolores
- Diaz Saugar Ascension
- Martin Muñoz Andres
- Nogueira Diez Eduardo
- Perea Amor Jaime
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26609 , F 204, S 8, H M 479538, I/A 3 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Información de NOGUEIRA DIEZ EDUARDO
Mostramos los datos de NOGUEIRA DIEZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUEIRA DIEZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos