NOGUEIRA DELGADO EDUARDO
Informe ejecutivo de NOGUEIRA DELGADO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOGUEIRA DELGADO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO-MEDICA ASTUR SL | Socio Unico | 13/06/2012 | |
TECNO-MEDICA ASTUR SL | Administrador Unico | 13/06/2012 |
VINCULACIONES DE NOGUEIRA DELGADO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUEIRA DELGADO EDUARDO
Administrador Solidario
- Lechado Cano Jose
- Nogueira Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 63, S 8, H AS 55551, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-33
Administrador Solidario
- Lechado Cano Jose
- Nogueira Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 56, S 8, H AS 55551, I/A 1 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-33
Administrador Unico
- Nogueira Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 106, S 8, H AS 40325, I/A 5 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-33
Empresa: TECNO-MEDICA ASTUR SL
Administrador Unico
- Nogueira Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 144, S 8, H AS 3109, I/A 9 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-33
Empresa: TECNO-MEDICA ASTUR SL
Administrador Solidario
- Nogueira Delgado Eduardo
- Rodriguez Suarez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 144, S 8, H AS 3109, I/A 9 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-33
Empresa: TECNO-MEDICA ASTUR SL
Socio Único
- Nogueira Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 144, S 8, H AS 3109, I/A 9 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-33
Administrador Unico
- Nogueira Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 106, S 8, H AS 40325, I/A 4 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-33
Información de NOGUEIRA DELGADO EDUARDO
Mostramos los datos de NOGUEIRA DELGADO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUEIRA DELGADO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos