NOGUE GRABULEDA FRANCISCO
Informe ejecutivo de NOGUE GRABULEDA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOGUE GRABULEDA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA | Consejero | 12/07/2010 | 14/08/2024 |
MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA | Consejero | 25/07/2016 | 14/08/2024 |
MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA | Consejero | 04/08/2022 | 14/08/2024 |
MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL SA | Apoderado | 20/05/2015 | |
MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA | Apoderado | 29/08/2011 |
VINCULACIONES DE NOGUE GRABULEDA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUE GRABULEDA FRANCISCO
Empresa: MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA
Consejero
- Nogue Grabuleda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 266234, I/A 28 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA
Consejero
- Nogue Grabuleda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44672 , F 126, S 8, H B 266234, I/A 25 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA
Consejero
- Nogue Grabuleda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44672 , F 125, S 8, H B 266234, I/A 23 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL SA
Apoderado
- Cervera Prat Jose Maria
- Nogue Grabuleda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37075 , F 82, S 8, H B 85067, I/A 313 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA
Apoderado
- Cervera Prat Jose Maria
- Mercader Barata Jorge
- Nogue Grabuleda Francisco
- Yann Philipp Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36617 , F 222, S 8, H B 266234, I/A 15 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA
Consejero
- Nogue Grabuleda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36617 , F 221, S 8, H B 266234, I/A 13 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
Información de NOGUE GRABULEDA FRANCISCO
Mostramos los datos de NOGUE GRABULEDA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUE GRABULEDA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos