NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVENX3 BALEARES SL | Apoderado | 20/08/2024 | |
HALO CONSULTORES & ASESORES SL | Administrador Unico | 11/03/2020 | |
GRUPO MAN BUSINESS CONSULTING SL | Administrador Unico | 11/11/2019 | |
HISPAPREVENCION SL | Socio Unico | 09/05/2012 | |
HISPAPREVENCION SL | Administrador Unico | 09/05/2012 |
VINCULACIONES DE NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: PREVENX3 BALEARES SL
Apoderado
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 31086, I/A 14 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-07
Empresa: HALO CONSULTORES & ASESORES SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6846 , F 130, S 8, H SE125240, I/A 1 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: GRUPO MAN BUSINESS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 42, S 8, H SE105339, I/A 3 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-41
Empresa: GRUPO MAN BUSINESS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 42, S 8, H SE105339, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-41
Empresa: GRUPO MAN BUSINESS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 41, S 8, H SE105339, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-41
Empresa: MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615 , F 220, S 8, H SE 95379, I/A 2 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Empresa: MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615 , F 219, S 8, H SE 95379, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Empresa: HISPAPREVENCION SL
Administrador Unico
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 221, S 8, H GR 17148, I/A 7 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-18
Empresa: HISPAPREVENCION SL
Socio Único
- Nogales Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 221, S 8, H GR 17148, I/A 6 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-18
Administrador Mancomunado
- Nogales Hernandez Miguel Angel
- Serrano Garcia Luis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5279 , F 153, S 8, H SE 87246, I/A 3 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-41
VER MAS ACTOS
Información de NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos