NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA
Informe ejecutivo de NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA
Empresa: FLIPPAN LOOK SL
Apoderado
- Nogales Campos Lucha Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 131, S 8, H M 506636, I/A 8 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: FLIPPAN LOOK SL
Administrador Solidario
- Nogales Campos Lucha Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 129, S 8, H M 506636, I/A 4 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: FLIPPAN LOOK SL
Administrador Solidario
- Nogales Campos Lucha Sonia
- Solano Reina Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 129, S 8, H M 506636, I/A 2 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Empresa: FLIPPAN LOOK SL
Administrador Unico
- Nogales Campos Lucha Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 129, S 8, H M 506636, I/A 2 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Empresa: FLIPPAN LOOK SL
Administrador Unico
- Nogales Campos Lucha Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 125, S 8, H M 506636, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-28
Información de NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA
Mostramos los datos de NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGALES CAMPOS LUCHA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos