NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO
Informe ejecutivo de NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA | Consejero | 13/03/2015 |
VINCULACIONES DE NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO
Consejero
- Nogales Aguilar Santos Casto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33590 , F 225, S 8, H M 13877, I/A 231 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Consejero
- Arranz Faz Lara Maria
- Garcia Martin Luis
- Nogales Aguilar Santos Casto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33590 , F 214, S 8, H M 13877, I/A 222 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Consejero
- Nogales Aguilar Santos Casto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29098 , F 108, S 8, H M 13877, I/A170-M (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA
Consejero
- Nogales Aguilar Santos Casto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 108, S 8, H M 13877, I/A 170 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Información de NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO
Mostramos los datos de NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGALES AGUILAR SANTOS CASTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos