NOEMI GUTIERREZ GLADYS
Informe ejecutivo de NOEMI GUTIERREZ GLADYS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOEMI GUTIERREZ GLADYS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G & R LLEIDA EXPLOTACIONES SL | Administrador Unico | 01/10/2012 | 23/02/2016 |
LA PAMPA SEGRIA SL | Administrador Unico | 18/04/2011 | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE NOEMI GUTIERREZ GLADYS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOEMI GUTIERREZ GLADYS
Empresa: G & R LLEIDA EXPLOTACIONES SL
Administrador Unico
- Noemi Gutierrez Gladys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 105, S 8, H L 26494, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-25
Empresa: LA PAMPA SEGRIA SL
Administrador Unico
- Noemi Gutierrez Gladys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 124, S 8, H L 22921, I/A 4 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-25
Empresa: G & R LLEIDA EXPLOTACIONES SL
Administrador Unico
- Noemi Gutierrez Gladys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 105, S 8, H L 26494, I/A 1 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-25
Empresa: LA PAMPA SEGRIA SL
Administrador Unico
- Noemi Gutierrez Gladys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 124, S 8, H L 22921, I/A 3 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-25
Información de NOEMI GUTIERREZ GLADYS
Mostramos los datos de NOEMI GUTIERREZ GLADYS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOEMI GUTIERREZ GLADYS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos