NOE SERRAS SERGI
Informe ejecutivo de NOE SERRAS SERGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOE SERRAS SERGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETAIL AND MARKETING BC STUDIO SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | |
CIRCULAR MAKING SL | Administrador Unico | 31/03/2022 | |
FULL TIME SAILING SL | Administrador Solidario | 17/12/2021 | |
CULTURE PEOPLE SL | Administrador Unico | 30/08/2019 |
VINCULACIONES DE NOE SERRAS SERGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOE SERRAS SERGI
Empresa: RETAIL AND MARKETING BC STUDIO SL
Administrador Unico
- Noe Serras Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48986 , F 167, S 8, H B 603591, I/A 2 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: CIRCULAR MAKING SL
Administrador Unico
- Noe Serras Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48244 , F 220, S 8, H B 577285, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: FULL TIME SAILING SL
Administrador Solidario
- Aixemeno Mostajo Ramon
- Noe Serras Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48098 , F 177, S 8, H B 572237, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
Empresa: CULTURE PEOPLE SL
Administrador Unico
- Noe Serras Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47033 , F 110, S 8, H B 538777, I/A 1 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-08
Información de NOE SERRAS SERGI
Mostramos los datos de NOE SERRAS SERGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOE SERRAS SERGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos